DISABILITY INFORMATION BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Information and Advice on all disability matters Benefit support Providers of the Work Programme Shopmobility IT Centre Assessment for adaptive technology Volunteering opportunities Access appraisals and issues Awareness training in equality and diversity Employment Support and Training Wheelchair loan and Radar Keys to buy Meeting room to hire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,253 o 2 gontract(au) llywodraeth a £55,253 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- MACCLESFIELD AND DISTRICT DISABILITY INFORMATION BUREAU (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Passmore | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Alison Herdson | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
MICHELLE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
Philip Andrew Richards | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|||||
Gill Peate | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.63k | £300.78k | £252.56k | £258.93k | £223.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.90k | £295.78k | £300.25k | £284.58k | £249.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £192.17k | £158.35k | £181.20k | £204.12k | £55.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | £34.89k | £11.00k | £37.36k | £55.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 DECEMBER 2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 17 SEPTEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE WITH DISABILITIES LIVING IN MACCLESFIELD AND DISTRICT AND THE NORTH WEST OF ENGLAND (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE AREA OF BENEFIT") BY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY; (A) PROVIDING INFORMATION, SUPPORT AND ASSOCIATED SERVICES SO THAT THEY MAY LEAD ACTIVE AND FULFILLING LIVES AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; (B) ADVANCING EDUCATION BY ENABLING PEOPLE WITH DISABILITIES TO BECOME MORE INVOLVED IN THE PROCESS OF WORKING TOWARDS POSITIVE CHANGE IN THE PROVISION OF SERVICES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES; (C) ADVANCING EDUCATION AMONGST ORGANISATIONS IN THE PUBLIC, PRIVATE AND VOLUNTARY SECTORS IN ORDER TO RAISE AWARENESS, SHARE BEST PRACTICE AND INCREASE UNDERSTANDING OF THE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES.
Maes buddion
MACCLESFIELD AND DISTRICT AND THE NORTH WEST OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pierce ST
MACCLESFIELD
Macclesfield
SK11 6ER
- Ffôn:
- 01625501759
- E-bost:
- info@dibservices.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window