Hanes ariannol YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1123946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.67m | £4.21m | £6.61m | £2.78m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.80m | £3.55m | £6.20m | £4.05m | £4.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.64m | £451.06k | £514.39k | £437.00k | £249.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.53k | £3.73m | £6.09m | £2.35m | £5.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.60k | £27.11k | £5.30k | £1.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.54m | £3.27m | £6.03m | £3.85m | £4.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257.90k | £277.60k | £173.19k | £195.00k | £164.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.87k | £0 | £17.40k | £14.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £794.54k | £0 | £3.33m | £1.78m | £2.89m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.