ymddiriedolwyr YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1123946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marta Ewa Krupinska | Cadeirydd | 17 September 2021 |
|
|
||||
Babajide Oluwase | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Purity Gakuo | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Matthew James Wallace | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Lydia Maud Jessica Savill | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ellora-Julie Parekh | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Meaghan Ramsey | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Adenike Adeyemi | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Smart | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Romeo Effs | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Anita Tiessen | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Timothy Copnell | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.