Hanes ariannol BERRY BROW PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1124275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.41k £66.96k £57.21k £51.64k £63.45k
Cyfanswm gwariant £51.12k £51.08k £62.57k £53.89k £64.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £39.74k £57.46k £44.12k £42.01k £50.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A