Ymddiriedolwyr BERRY BROW PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1124275

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIE JAYNE HAYES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jennifer Mallinson | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Jackie Louise Dean | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Sheryl England | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Iram Rashid | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Natasha Jamie Strickson | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Rebecca Farrell-Greenhaugh | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Matthew Pilling | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.