MYLNHURST SPORTS EDUCATION & LEISURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The education, training, fitness and health of Mylnhurst School pupils. 2. Providing facilities for the education, training, fitness and health of the wider community. 3. Providing opportunities for employment and training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 28 Mai 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loretta Giaimo-Cossar | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|||||
Francesca Burley | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|||||
Phillipa Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||
Daniel Smith | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||
Anita Barker | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Orlaith Firth | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Alexander Rawlings | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.39k | £157.53k | £142.20k | £723.61k | £239.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.49k | £135.18k | £163.17k | £201.46k | £266.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £723.61k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £201.46k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2023
(Mae'r cyfrifon |
17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2008 AS AMENDED 18 APRIL 2008 AND 28 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUPILS OF MYLNHURST CATHOLIC PREPARATORY SCHOOL AND NURSERY SHEFFIELD (REGISTERED CHARITY NUMBER: 1056683) ("THE SCHOOL") BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES WHICH WILL ENABLE THEM TO PLAY SPORTS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) SWIMMING, WATER POLO, FOOTBALL, NETBALL, BASKETBALL, BADMINTON, GYMNASTICS AND DANCE, AND IN SO FAR AS SUCH FACILITIES ARE NOT REQUIRED FOR THE PUPILS OF THE SCHOOL THEY SHALL BE MADE AVAILABLE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR HEALTHY RECREATION FOR THE PUBLIC WITH PARTICULAR REGARD TO THE NEEDS OF THE YOUNG, AGED, INFIRM AND DISABLED IN THE CITY OF SHEFFIELD.
Maes buddion
THE CITY OF SHEFFIELD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mylnhurst RC School & Nursery
Button Hill
Sheffield
S11 9HJ
- Ffôn:
- 01142353835
- E-bost:
- enquiries@mylnhurst.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window