Hanes ariannol THE PARACHUTE REGIMENTAL ASSOCIATION EAST KENT BRANCH
Rhif yr elusen: 1124210
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/02/2018 | 05/02/2019 | 05/02/2020 | 05/02/2021 | 05/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15k | £1.91k | £2.68k | £1.06k | £1.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00k | £2.21k | £1.53k | £516 | £948 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.