Hanes ariannol THE ELDER TREE LIMITED (VOLUNTARY VISITING SERVICE)
Rhif yr elusen: 1124248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £530.33k | £667.94k | £703.82k | £812.75k | £728.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.01k | £639.15k | £628.47k | £719.34k | £803.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £323.65k | £443.77k | £492.80k | £563.42k | £506.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.47k | £39.40k | £12.29k | £2.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.07k | £14.47k | £4.36k | £2.10k | £3.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £520.74k | £652.79k | £698.88k | £810.32k | £724.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £522 | £681 | £577 | £329 | £525 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £439.84k | £603.74k | £588.35k | £671.90k | £762.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.17k | £35.41k | £40.12k | £47.44k | £41.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.