FAITH ENCOUNTER PROGRAMME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity works to foster mutual understanding between people of different faiths in Birmingham and the West Midlands mainly by running Faith Guiding courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Dinas Caerl?r
- Dinas Coventry
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Carol Bailey | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Esther Sarah Simone Whitehouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Yvonne June Stollard | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
OSMAN SHEIKH | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Mauricio Silva | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.34k | £0 | £1.01k | £8.63k | £5.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.49k | £545 | £4.21k | £4.33k | £3.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Awst 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Hydref 2020 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY AND SOCIAL COHESION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BY OFFERING EDUCATIONAL ACTIVITIES TO YOUNG PEOPLE AND ADULTS FROM THE WEST MIDLANDS REGION (AND FURTHER AFIELD) IN ORDER TO DEVELOP MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT BETWEEN PEOPLE OF ALL FAITHS AND NONE.
Maes buddion
BIRMINGHAM AND WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Annes Presbytery Fatima House-
96 Bradford Street
BIRMINGHAM
B12 0PB
- Ffôn:
- 447834320663
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window