Hanes ariannol PATA (UK)
Rhif yr elusen: 1124222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £717.89k | £817.78k | £782.43k | £1.07m | £865.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £658.17k | £751.01k | £818.80k | £992.21k | £963.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £421.89k | £509.81k | £528.28k | £647.36k | £541.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £17.51k | £21.70k | £26.89k | £10.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.55k | £23.65k | £56 | £16 | £269 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.89k | £17.22k | £18.57k | £24.52k | £29.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £695.06k | £774.90k | £762.02k | £1.04m | £832.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £196 | £433 | £203 | £163 | £2.94k | |
|
Incwm - Arall | £1.19k | £1.57k | £1.58k | £3.46k | £27 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £576.56k | £666.30k | £812.68k | £985.90k | £958.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.60k | £3.08k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.14k | £6.99k | £9.05k | £9.35k | £10.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £5.27k | £1.25k | £1.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £79.01k | £81.63k | £6.11k | £6.31k | £5.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.