PATA (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ENHANCE DEVELOPMENT,CARE AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER SCHOOL AGE AND CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.ENCOURAGE FORMATION OF GROUPS OFFERING PLAY,EDUCATION AND CARE;OFFER SUPPORT AND ENCOURAGEMENT TO GROUPS; ENCOURAGE STUDY OF NEEDS OF CHILDREN AND FAMILIES.PROVIDE TRAINING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£965,599
Roddion a chymynroddion | £127 | |
Weithgareddau elusennol | £921.90k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £38.44k | |
Buddsoddiadau | £4.83k | |
Arall | £297 |
Cyfanswm gwariant:
£986,233
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £978.39k | |
Arall | £7.85k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £672,545 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.85k | |
Gwariant elusennol | £978.39k |
Pobl

58 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- De Swydd Gaerloyw
- Sir Fynyw
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Rydychen
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 07 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1056718 TINY TOTS PLAYGROUP (LONGLEVENS)
- 07 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138211 ELMBRIDGE UNDER FIVES
- 07 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105898 PENGUINS PRE-SCHOOL CENTRE
- 25 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063778 KEMBLE AND DISTRICT PLAYGROUP
- 15 Chwefror 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064295 FUNBUSTERS @ EVERLANDS
- 28 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055607 ST AUGUSTINES PLAYGROUP
- 08 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055509 SUNSHINE CORNER UNDER 5'S
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1052087 WINCHCOMBE PLAYGROUP
- 28 Mai 2008: Cofrestrwyd
- PATA (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Cranfield | Cadeirydd | 11 February 2020 |
|
|
||||
Honesty Jane Walker | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Sean Allen | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
DEREK STANLEY JONES | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|||||
Dr AMY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
Karen Susan Heaton-Jones | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £817.78k | £782.43k | £1.07m | £865.25k | £965.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.01k | £818.80k | £992.21k | £963.90k | £986.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £509.81k | £528.28k | £647.36k | £541.15k | £672.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.51k | £21.70k | £26.89k | £10.59k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.65k | £56 | £16 | £269 | £127 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.22k | £18.57k | £24.52k | £29.63k | £38.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £774.90k | £762.02k | £1.04m | £832.38k | £921.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £433 | £203 | £163 | £2.94k | £4.83k | |
|
Incwm - Arall | £1.57k | £1.58k | £3.46k | £27 | £297 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £666.30k | £812.68k | £985.90k | £958.76k | £978.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.99k | £9.05k | £9.35k | £10.06k | £13.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.27k | £1.25k | £1.00k | £850 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £81.63k | £6.11k | £6.31k | £5.14k | £7.85k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £41.88k | £56.08k | £51.34k | £50.14k | £34.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £391.77k | £381.41k | £459.44k | £345.18k | £352.26k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.20k | £57.30k | £55.96k | £39.16k | £51.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2008 as amended on 19 Mar 2019 as amended on 28 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ENHANCE THE DEVELOPMENT, CARE AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE AND ALSO OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OF SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS; AND 3.2 TO ENCOURAGE THE FORMATION OF GROUPS OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, TOGETHER WITH THE OPPORTUNITY FOR PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF THESE GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY AND OFFERING CONTINUING SUPPORT, ENCOURAGEMENT AND HELP TO THESE GROUPS; AND 3.3 TO ENCOURAGE THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTE PUBLIC INTEREST IN THE RECOGNITION OF THESE NEEDS.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
P A T A
Chequers Bridge Centre
Painswick Road
GLOUCESTER
GL4 6PR
- Ffôn:
- 01452541244
- E-bost:
- info@pataglos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window