Ymddiriedolwyr THORNBURY MUSICAL THEATRE GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1124233

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Stephen Hunt | Cadeirydd | 27 June 2023 |
|
|||||
Cheryl Lindsey Wrench | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Richard Edwards | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Alice Holmes | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Paul Milton | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Tirion Cowell | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Jamie Wright | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Kirsty Fraser | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
David Malcolm Wrench | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.