SWAMINARAYAN GURUKUL UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SSGP IS DEDICATED TO FULFILLING THE SPIRITUAL, CULTURAL AND SOCIAL NEEDS OF THE PEOPLE WHILE PROMOTING INNER PEACE AND HARMONY BETWEEN INDIVIDUALS, WITHIN FAMILIES, AND AMONGST DIVERSE COMMUNITIES. COMMUNITY WORK INCLUDES NURTURING CHILDREN, PROMOTING HEALTHY LIVING, FOSTERING EDUCATION, ENCOURAGING SPORTS, SERVING THE COMMUNITY AND CELEBRATING HINDUISM.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Awstralia
- Canada
- Cenia
- India
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- SHREE SWAMINARAYAN GURUKUL PARIVAR UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shashikant Karsandas Vekaria | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|
||||
HARESH PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GOVIND LALJI PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GOVIND KARSAN RAGHVANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAVJI MULJI HIRANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NARAN KANJI BHIMJI RAGHVANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.53k | £71.90k | £159.19k | £219.15k | £243.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.47k | £38.77k | £22.85k | £181.19k | £219.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Medi 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Medi 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Medi 2023 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Medi 2023 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Chwefror 2022 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Chwefror 2022 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 DECEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE HINDU RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE ORIGINAL PRINCIPLE TEACHINGS OF LORD SWAMINARAYAN AS LAID DOWN IN THE HOLY SCRIPTURES SUCH AS, 'THE SHIKSHAPATRI' AND 'VACHHANAMRAT'. THE SCARED GUIDELINES FOR EVERY MEMBER OF THE SWAMINARAYAN SAMPRADAYS, SO THEY MAY LEAD A LIFE OF THE TRUE DHARMA, FAITH AND RIGHTEOUSNESS. PROVIDING SERVICES OF WORSHIP: RELIGIOUS TEACHING: FACILITIES OR SERVICES TO ALLOW BELIEVERS TO PRACTICE THEIR FAITH OR FOLLOW ITS DOCTRINES: PRODUCING OR MAKING AVAILABLE LITERATURE EXPLAINING THE DOCTRINES INVOLVED AND HOW TO FIND OUT MORE ABOUT THEM AND DISTRIBUTION OF SACRED TEXTS. B TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL SUBJECTS, IN BOTH MODERN EDUCATION AND ANCIENT INDIAN EDUCATION ON TOPICS SUCH AS HE ARTS, CULTURE, HERITAGE, SCIENCES, SPORTS AND RELIGION ETC. PROVIDING FACILITIES FOR EDUCATION, ORGANISING LECTURES, RESEARCH, PUBLISHING EDUCATIONAL MATERIAL AND HANDS ON TRAINING. C TO ADVANCE IN LIFE AND HELP THE PUBLIC WHO HAVE NEEDS, BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE AND ENABLING THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, RESPONSIBLE INDIVIDUALS. PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES THROUGH RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES, PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND SUCH ACTIVITIES WHICH HELP DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICDE, OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 The Highlands
EDGWARE
Middlesex
HA8 5HL
- Ffôn:
- 02088384900
- E-bost:
- info@ssgp.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window