Ymddiriedolwyr NEOTROPICAL PRIMATE CONSERVATION

Rhif yr elusen: 1131122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BROOKE CATHERINE ALDRICH Cadeirydd
Dim ar gofnod
Kristina Stazaker Ymddiriedolwr 09 June 2024
Dim ar gofnod
Lauren Arnaud James Ymddiriedolwr 09 June 2024
Dim ar gofnod
Dr Magdalena Svensson Ymddiriedolwr 09 June 2024
Dim ar gofnod
Joy Roberts-Chapple Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Rachel Louise Henson Ymddiriedolwr 06 March 2019
Dim ar gofnod
Katie Chabriere Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Mika Peck Ymddiriedolwr 03 July 2014
Dim ar gofnod