BRUNSWICK HEALTHY LIVING CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brunswick Healthy Living Centre is a multi-service centre. Through Partnership working the centre acts as a joined up centre offering services to the community addresssing holistic health and wellbeing. Work is achieved through activities : the community cafe, physical activities, room hire, computer facilities, supported Volunteer programme, health promotion and a business enterprise service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £95,915 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 13 Awst 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Elisabeth Kenna Saunders | Cadeirydd | 17 October 2019 |
|
|
||||
Etty Martin | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Laura Ellen Bowmer | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
ANN Mawdsley | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Rosie Lavelle | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Dr Stanislaw Jan Sakowicz-Librowski | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.99k | £276.00k | £263.02k | £351.92k | £321.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.70k | £226.00k | £250.32k | £335.88k | £348.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £70.00k | N/A | £142.33k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £76.10k | N/A | £99.37k | £142.33k | £95.92k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MARCH AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 30 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN THE LEAMINGTON OLD TOWN OF WARWICKSHIRE WITHIN THE MUNICIPAL DISTRICT OF WARWICK (THE AREA)) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: A THE RELIEF OF POVERTY B THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING, RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE, OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: I IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS; OR II TO EXISTING BUSINESSES D THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISIONS OF PUBLIC AMENITIES E THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES F THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE, IN PARTICULAR BY THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF A HEALTHY LIVING CENTRE IN THE AREA G SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS OF ENGLAND AND WALESS
Maes buddion
THE LEAMINGTON OLD TOWN OF WARWICKSHIRE WITHIN THE MUNICIPAL DISTRICT OF WARWICK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRUNSWICK HEALTHY LIVING CENTRE LTD
98-100 SHRUBLAND STREET
LEAMINGTON SPA
CV31 3BD
- Ffôn:
- 01926422123
- E-bost:
- frontdesk@bhlc.services
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window