ymddiriedolwyr ILLYRIAN GOSPEL TRUST
Rhif yr elusen: 1124067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard George Patterson | Cadeirydd | 24 May 2021 |
|
|
||||
Timothy John Rawlinson | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Paul Neil Dutton | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
JONATHAN ROBERT GULLIFORD | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|||||
Helen Maureen Romain | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Michael Martin | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Bob Ness | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
NEIL JOHN POOLE | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
ROGER MICHAEL ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.