Hanes ariannol AGE CONCERN DEAL CENTRE FOR THE RETIRED LIMITED
Rhif yr elusen: 1124073
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850.19k | £701.57k | £1.22m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £778.69k | £705.97k | £1.16m | £834.35k | £834.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £371.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £428.52k | £186.57k | £238.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £445.15k | £291.43k | £705.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £403.46k | £407.83k | £512.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.58k | £2.31k | £2.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £428.52k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £778.69k | £705.97k | £1.16m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.