The Big Fish Band ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Big Fish Band (AKA Big Fish Arts Trust)is a volunteer run community group creating Arts and Heritage Events including Street theatre, Historic Research, Street band, drama & costume workshops, dramatised walks and plays based on local Historic events, Community opera, plays and films. We run Heritage Festivals, Lantern Parades and take part in Carnivals and festivals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- Big Fish Arts (Enw gwaith)
- SHEPPEY BIG FISH THEATRE TRUST LTD (Enw blaenorol)
- The Big Fish Band (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Marina Baxter | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
CLIFFORD JOHN TESTER | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
MRS SUE PERCIVAL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.13k | £3.84k | £10.78k | £14.23k | £7.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.89k | £3.16k | £8.02k | £10.84k | £9.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £750 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 FEBRUARY 2008 as amended on 25 Mar 2022 as amended on 01 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 MARINE PARADE
SHEERNESS
ME12 2BD
- Ffôn:
- 07775712306
- E-bost:
- chrisonsheppey@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window