ymddiriedolwyr THE GUILDFORD INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1125031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Creese | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|
||||
Philip Leslie Graham Davies | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Thomas Edward Heasman | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Michael Francis Kirby | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
DAVID STEWART CHEESEMAN | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|||||
JANET CROWE | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Sophie Chapman | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.