Hanes ariannol THE BREADSTICKS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1125396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £200.35k £927.53k £151.64k £156.02k £190.75k
Cyfanswm gwariant £229.88k £119.80k £98.23k £189.43k £195.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £812.50k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £115.03k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £114.96k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £4.84k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £625 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £114.11k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £4.84k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A