Ymddiriedolwyr HUNTINGDON GYMNASTICS CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1124674

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Grady | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Scott | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Shirley Scotcher | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Zoe McGowan | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Emily Brook | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
Stephen Davison | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
Tim Sharpington | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.