SANT BABA BHAG SINGH MEMORIAL CHARITABLE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING/FACILITATING PUBLIC EDUCATION IN ENGINEERING,TECHNOLOGY, NURSING & SPORTS THROUGH THE FUNDING OF LECTURES, RESEARCH, PUBLISHING EDUCATIONAL MATERIALS, HANDS ON TRAINING, PROVIDING EXTRA FACILITIES AT SCHOOLS, COLLEGES ETC PROVIDING SERVICES OF WORSHIP, RELIGIOUS TEACHING; FACILITIES/SERVICES TO ALLOW BELIEVERS TO PRACTICE THEIR FAITH OR FOLLOW ITS DOCTRINES; DISTRIBUTION OF SACRED TEXTS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- India
Llywodraethu
- 21 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- SBBSMC SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVINDER SINGH KHERA MLIA DIP | Cadeirydd | 21 October 2008 |
|
|
||||
GURVINDER SINGH DHILLON | Ymddiriedolwr | 21 October 2008 |
|
|
||||
JUJHAR SINGH DHILLON | Ymddiriedolwr | 21 October 2008 |
|
|
||||
RAJINDER SINGH DHILLON | Ymddiriedolwr | 21 October 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/05/2020 | 04/05/2021 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.97k | £58.61k | £38.41k | £26.13k | £16.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.98k | £42.32k | £23.57k | £15.93k | £35.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 5 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE SIKH RELIGION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR FACILITATING EDUCATION IN THE SUBJECTS OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, NURSING AND SPORTS. THE ADVANCEMENT OF THE SIKH RELIGION AND WAY OF LIFE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 745
SOUTHALL
UB3 9RQ
- Ffôn:
- 08452669374
- E-bost:
- sbbsuni@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window