Hanes ariannol HOPE FOR JUSTICE
Rhif yr elusen: 1126097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.07m | £6.76m | £8.08m | £9.01m | £9.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33m | £6.41m | £6.65m | £10.37m | £11.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £397.35k | £366.54k | £189.40k | £66.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.81m | £6.31m | £7.38m | £8.25m | £8.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £242.49k | £0 | £675.54k | £0 | £986.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.12k | £52.87k | £29.58k | £742.72k | £380 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104 | £2.12k | £1.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £395.47k | £0 | £16.76k | £7.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £5.07m | £5.23m | £8.23m | £8.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £495.70k | £834.30k | £811.90k | £1.59m | £2.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £21.55k | £32.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £505.86k | £608.69k | £546.50k | £931.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.