ymddiriedolwyr HOPE FOR JUSTICE
Rhif yr elusen: 1126097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Jonathan Kendall Becker | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Sarah Hilary Booth | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Michael Thomas Brock | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Bonike Bracewell | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Jonny Bourne OBE | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Andrew John Williams | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Andy Donnell | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Kim Westfall | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Ebunoluwa Mofoluwake Ajayi | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|
||||
Allan Gibson | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.