Hanes ariannol THE CROSS TRUST

Rhif yr elusen: 1127046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.00m £81.89k £4.75m £183.40k £95.33k
Cyfanswm gwariant £1.22m £1.11m £4.55m £721.24k £1.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.00m N/A £4.73m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.94k N/A £17.39k N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.22m N/A £4.54m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £4.53m N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £7.57k N/A £7.34k N/A N/A