Hanes ariannol AFRICAN DEVELOPMENT ASSOCIATION FOR PROGRESS
Rhif yr elusen: 1125307
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/12/2014 | 23/12/2015 | 23/12/2016 | 23/12/2017 | 23/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £929 | £3.10k | £1.23k | £634 | £326 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12k | £1.96k | £2.30k | £725 | £300 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.