ymddiriedolwyr LANCASTER PRIORY MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1124646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN ELIZABETH CHEETHAM | Cadeirydd | 12 April 2021 |
|
|
||||
David Atkinson Russell | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Rev Leah Beverley Vasey-Saunders | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
NICK WALKER | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|||||
MARGARET PATRICIA PATTINSON | Ymddiriedolwr | 21 August 2013 |
|
|
||||
ERNEST BRIAN KIRTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ANN GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Marion Elizabeth McClintock MBE, BA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.