THYROID UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THYROID UK PROVIDES INFORMATION AND RESOURCES TO PROMOTE EFFECTIVE DIAGNOSIS AND APPROPRIATE TREATMENT FOR PEOPLE WITH THYROID DISORDERS IN THE UK BY PRODUCING AN INFORMATION PACK, A QUARTERLY NEWSLETTER, PROVIDING TELEPHONE AND EMAIL SUPPORT VIA THEIR LIST OF SUPPORT NETWORKERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Louise Parker | Cadeirydd | 13 January 2018 |
|
|
||||
Catherine anne McEvilly | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|||||
Anna Ayrapetyan | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|||||
Giancarlo Benedetto Notarianni | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Aleksandr Holota | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Light Ebuka Onyekachi | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Anna Oliwia Swirski | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Joanne Coulson | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
LINDA MARY MYNOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.10k | £76.99k | £94.44k | £96.90k | £111.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.27k | £75.70k | £91.38k | £98.80k | £110.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 MAY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 JULY 2008 AND 25 FEBRUARY 2009 as amended on 17 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS OF PERSONS SUFFERING FROM THYROID DISEASE AND RELATED AREAS, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING INFORMATION AND SUPPORT TO PEOPLE AFFECTED BY THYROID DISEASE AND RELATED CONDITIONS B) PROMOTING PUBLIC AWARENESS IN REGARD TO THYROID DISORDERS C) ACTING AS A RESOURCE CENTRE AND DISSEMINATING INFORMATION D) ENCOURAGING SCIENTIFIC RESEARCH FOR THE EDUCATION, ALLEVIATION, CARE, TREATMENT AND CURE OF THYROID DISEASE E) INFLUENCING PUBLIC HEALTH POLICY FOR THE BENEFIT OF PEOPLE AFFECTED BY THYROID DISEASE
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 8 Lufkins Farm
Frating
COLCHESTER
Essex
- Ffôn:
- 01255820407
- E-bost:
- enquiries@thyroiduk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window