People First Keighley & Craven

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A self Advocacy Charity run by and for adults with learning disabilities to break down barriers and bring people together train groups of professionals about what a learning disability is and meet with service providers to talk about our issues.organise events and raise funds to keep the charity running Hold social events throughout the year We are also a accredited training centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £126,997 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- PEOPLE FIRST KEIGHLEY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Longbottom | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Steven Brundle | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
STEPHEN WHITESIDE | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Tracy Lines | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
TOM WALSH | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.97k | £142.08k | £173.69k | £221.41k | £174.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.62k | £136.49k | £124.85k | £125.44k | £202.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.79k | £46.70k | £47.47k | N/A | £127.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Awst 2024 | 201 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
19 Awst 2024 | 201 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 APRIL 2007 AS AMENDED 8 JULY 2008 as amended on 01 Apr 2004
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES INCLUDING ENABLING THEM TO MANAGE A VOLUNTARY GROUP, SPEAK UP FOR THEMSELVES AND GO ON SOCIAL OUTINGS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Room 26
Central Hall
Alice Street
KEIGHLEY
West Yorkshire
BD21 3JD
- Ffôn:
- 01535 607222
- E-bost:
- admin@peoplefirstkc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window