EXETER ROYAL ACADEMY FOR DEAF EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The operation of a School which educates students aged 5 to 16 years and a Further Education College providing post 16 education. Both the School and College offer residential and day placements to deaf young people. The Charity also operates a Children's Home for deaf young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£6,503,339
Roddion a chymynroddion | £258.89k | |
Weithgareddau elusennol | £6.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £42.07k | |
Buddsoddiadau | £27.23k | |
Arall | £69.80k |
Cyfanswm gwariant:
£6,257,133
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.26m | |
Arall | £0 |
-£5,317 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,976,857 o 32 gontract(au) llywodraeth a £112,653 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £6.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £246.21k |
Pobl

127 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- the Deaf Academy (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Angela Mary Pedder | Cadeirydd | 11 June 2020 |
|
|
||||
Dr Madeleine Heather Collie | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Jennifer Mary Stephens MBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Sara Jane Papworth | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|||||
DAVID BALFOUR ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||
Robert Harold Spencer | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Anthony David Collyer | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Anthony Kenneth Alexander | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Rhodri Giles Davey | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
John Peter Alistair Dewhirst | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.80m | £5.36m | £5.46m | £5.83m | £6.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29m | £4.90m | £5.24m | £5.46m | £6.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.09m | £4.02m | £4.82m | £5.33m | £5.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.08k | £107.73k | £169.72k | £106.02k | £112.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.22k | £907.93k | £388.31k | £302.19k | £258.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43.29k | £36.26k | £41.67k | £38.34k | £42.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.74m | £4.15m | £5.00m | £5.44m | £6.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.35k | £8.61k | £2.68k | £5.21k | £27.23k | |
|
Incwm - Arall | £10.67k | £258.48k | £25.77k | £38.88k | £69.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £659 | £803 | £232.52k | £285.00k | £137.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.12m | £4.71m | £5.24m | £5.45m | £6.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.67k | £189.67k | £6.09k | £6.09k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.48k | £26.33k | £32.26k | £39.46k | £39.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £115 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.72m | £17.60m | £17.56m | £17.09m | £18.45m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £270.61k | £52.26k | £61.95k | £64.09k | £57.51k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.96m | £1.31m | £1.01m | £2.21m | £1.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£8.43m | -£9.31m | -£9.75m | -£1.37m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.23m | £3.57m | £2.78m | £2.82m | £3.23m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/07/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 OCT 2017 as amended on 11 May 2018 as amended on 28 Aug 2018 as amended on 31 Jan 2020 as amended on 31 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE:- 3.1. TO PROVIDE EDUCATION, TRAINING, CARE, ACCOMMODATION, LEISURE OPPORTUNITIES, WELFARE AND OTHER SUPPORT SERVICES TO DEAF PEOPLE AND PEOPLE WHO ARE NOT DEAF BUT WHO, DUE TO SOME OTHER DISABILITY, WOULD BENEFIT FROM THE SAME (PRINCIPALLY THOUGH NOT EXCLUSIVELY FROM THE COUNTIES OF DEVON, CORNWALL, SOMERSET AND DORSET) WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PERSONAL, MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY REALISE THEIR FULL POTENTIAL AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THEIR COMMUNITIES AND SOCIETY AS A WHOLE AND SO THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED; AND 3.2. TO EDUCATE THE GENERAL PUBLIC IN THE NEEDS AND CAPABILITIES OF DEAF PEOPLE WITH A VIEW TO ACHIEVING GREATER INTEGRATION BETWEEN DEAF AND HEARING COMMUNITIES.
Maes buddion
THE COUNTIES OF DEVON, CORNWALL, SOMERSET AND DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Deaf Academy
1 Douglas Avenue
EXMOUTH
EX8 2AU
- Ffôn:
- 01395 203130
- E-bost:
- info@thedeafacademy.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window