Hanes ariannol NEW ADVENTURES CHARITY
Rhif yr elusen: 1125342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.69m | £15.21m | £2.47m | £7.10m | £8.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.32m | £14.16m | £1.93m | £7.45m | £8.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.89k | £650 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.29m | £1.29m | £1.54m | £1.32m | £1.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £1.35m | £1.74m | £1.48m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.88k | £16.25k | £0 | £0 | £5.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.72m | £13.17m | £600.21k | £5.22m | £222.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £705 | £1.37k | £3.04k | £3.27k | £11.52k | |
|
Incwm - Arall | £595.97k | £666.60k | £128.41k | £403.48k | £653.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.30m | £14.11m | £1.91m | £7.36m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.09k | £48.46k | £22.14k | £86.02k | £145.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.29k | £3.20k | £7.59k | £14.86k | £10.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.21m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.