Hanes ariannol PSHE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1127056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £936.82k | £1.36m | £1.29m | £1.37m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £718.13k | £1.10m | £1.06m | £1.23m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £116.80k | N/A | N/A | £77.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.71k | N/A | £40.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £13.76k | £0 | £100 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £936.24k | £1.36m | £1.27m | £1.37m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £582 | £344 | £604 | £126 | £77 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £718.13k | £1.10m | £1.06m | £1.23m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.10k | £33.87k | £33.08k | £0 | £53.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.