THE LIGHT AND LIFE FULL GOSPEL FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR BY THE PROPAGATION OF THE GOSPEL. WE PROVIDE MEANINGFUL TIMES OF WORSHIP AND OPPORTUNITES FOR FELLOWSHIP FOR PEOPLE OF ALL AGES, THROUGH SUNDAY SCHOOL, YOUTH GROUP, SENIOR CITIZENS CLUB, THE LIGHT & LIFE SUPPORT GROUP, SUMMER HOLIDAY CLUB. SEMINARS FOR MEN & WOMEN COVERING VARIOUS TOPICS INCLUDING DOMESTIC ABUSE, FINANCE AND HEALTH ISSUES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lambeth
- Jamaica
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 283804 THE LIGHT AND LIFE FULL GOSPEL FELLOWSHIP
- 18 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET SIMPSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
DWAYNE ROWE | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
NORA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
MERNA BONNICK | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
Rev HERMA BUTTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.75k | £136.63k | £170.34k | £219.52k | £216.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.67k | £108.80k | £100.49k | £160.73k | £168.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/01/2008 as amended on 09 Dec 2021 as amended on 13 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Objects of the Church are: 2.1.1 the advancement of the Christian religion in particular by the propagation of the gospel; 2.1.2 to help young people especially but not exclusively through leisure time activities so to develop their physical, mental and spiritual capacities that they may grow to full maturity as individuals, as members of society and that their conditions of life may be improved; and 2.1.3 the prevention and relief of poverty, in particular but not exclusively in the London Borough of Lambeth, by providing grants, items and services to individuals in need.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LIGHT & LIFE FULL GOSPEL FELLOW
105-111 LANDOR ROAD
LONDON
SW9 9RR
- Ffôn:
- 02072741157
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window