AL-FAROOQ TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Provision Of Religious Education -Arrange and hold religious gatherings -Establish mosques and religious education schools and run them successfully -Hold prayer meetings -Provide marriage counselling service -Engage people in the community on daily basis to influence them to practice their faith and have good moral character -work with other community groups to promote community cohesion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Derby
- Dinas Nottingham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIF KHAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
DR MOHAMMED ALI ASGHAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED MANSHA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADAM RAVAT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MOHAMMED JAMIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.28k | £184.91k | £200.29k | £276.75k | £261.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.93k | £161.16k | £183.38k | £167.57k | £251.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
A TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM [WHILST ADHERING STRICTLY AND ONLY TO THE DOCTRINE, FRAMEWORK AND METHODOLOGY OF THE TABLIGHI JAMAAT AS DEFINED BY THE ELDERS OF DEWSBURY MARKAZ; WHICH MUST BE STRICTLY IN ADHERENCE WITH THE AHLUS-SUNNAH-WAL-JAMA'AH (NECESSARILY IN ALIGHTMENT WITH THE HANAFI FIQH ONLY) ACCORDING TO ULAMA-E-DEOBAND AS DESCRIBED IN THEIR BOOK 'ALMOHANNED'.] B TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, EDUCATION, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGAE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. C TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH AND RELIEVE POVERTY, DISTRESS, SICKNESS AND INFIRMITY AMONGST PERSONS RESIDENT IN DERBY, BURTON, NOTTINGHAM AND MANSFIELD AND THE SURROUNDING AREAS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL OR RELIGIOUS OPINIONS OR OF RACIAL ETHNIC OR NATIONAL ORIGINS. D TO PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY.
Maes buddion
DERBY, BURTON, NOTTINGHAM AND MANSFIELD AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Masjid Al-Farooq
107 Mill Hill Lane
Derby
Derbyshire
DE23 6SB
- Ffôn:
- 07801348963
- E-bost:
- masjidalfarooquk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window