Hanes ariannol CRANLEIGH RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION GROUP

Rhif yr elusen: 1125242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.64k £53.12k £59.63k £93.43k £78.78k
Cyfanswm gwariant £77.94k £59.10k £65.81k £88.48k £97.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A