Ymddiriedolwyr CRANLEIGH RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION GROUP
Rhif yr elusen: 1125242

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair MacDonald | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Mark Fidling | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Kate Kelso | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Dick Lane | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Anthea Dickson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Catherine Ivie | Ymddiriedolwr | 07 November 2011 |
|
|
||||
LIZ HARRISON | Ymddiriedolwr | 20 May 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.