THE STONEBRIDGE CITY FARM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established 35 years ago with and for disadvantaged people, including those experiencing social/school/workplace exclusion, learning/physical disabilities or difficulties, mental health problems or worklessness. We provide support, training and therapeutic interaction with the animals and gardens. We are a free visitor attraction encouraging interaction between our beneficiaries and visitors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
280 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Mai 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 508565 THE STONEBRIDGE FARM ASSOCIATION
- 29 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- THE STONEBRIDGE FARM ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Roughan-Cook | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Helen Jeffries | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Gary Roughan-Cook | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Trevor Smallpiece | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Linda Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.53k | £534.47k | £512.78k | £483.95k | £493.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £393.17k | £397.25k | £416.03k | £537.41k | £559.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.96k | £87.54k | £13.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £347.45k | £210.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £186.86k | £301.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £156 | £114 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £70.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £397.25k | £415.65k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £381 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £8.59k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/02/2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE TRAINING, EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT AND TO PROVIDE FACILITIES FOR SOCIAL AND OCCUPATIONAL DEVELOPMENT, RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR THE INHABITANTS OF NOTTINGHAM, GREATER NOTTINGHAM, AND SURROUNDING AREA. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GREATER NOTTINGHAM WITHOUT DISTINCTION OF GENDER OR SEXUAL ORIENTATION, AGE, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES AND/OR VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFECT TO ADVANCE TRAINING AND EDUCATION TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND PERSONAL DEVELOPMENT WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE INHABITANTS AND TO CONTRIBUTE TO THE ECONOMIC REGENERATION OF THE AREA OF BENEFIT PARTICULARLY FOR THOSE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR DISABILITY, DISADVANTAGE IN THE LABOUR MARKET, YOUTH, AGE, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. ADVANCE THE TRAINING AND EDUCATION OF SAID INHABITANTS USING THE MEDIA OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND RELATED SUBJECTS AND IN PRINCIPLES OF SELF-DISCIPLINE AND OF GOOD CITIZENSHIP THROUGH THEIR LEISURE-TIME ACTIVITIES SO THAT THEY DEVELOP THEIR SOCIAL, ECONOMIC, MORAL AND SPIRITUAL CAPACITIES AND GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY, AND THEIR CONDITIONS OF LIFE ARE IMPROVED. PROMOTE AMONG THE INHABITANTS OF AREA OF BENEFIT HUMANITY AND MORALITY BY EDUCATING THEM IN THE CARE OF AND CONSIDERATION OF ALL LIVING THINGS AND FOR THESE PURPOSES TO CARE FOR ANIMALS AND GROUNDS SO THAT THE IMMEDIATE BENEFICIARIES OF THE PROJECT AND THE PUBLIC WILL HAVE A GREATER AWARENESS OF AND APPRECIATION FOR LIVING THINGS. PROVIDE EDUCATION AND TRAINING FOR PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR DISADVANTAGE IN THE LABOUR MARKET, PHYSICAL OR LEARNING DISABILITY OR BY REASON OF BEING A NON-TRADITIONAL LEARNER OR RETURNER TO LEARNING SO AS TO CONTRIBUTE TO THEIR APPROPRIATE PROGRESSION TOWARDS EMPLOYMENT OR GREATER AWARENESS OF AND APPRECIATION FOR LIVING THINGS. TO PROVIDE FACILITIES FOR PEOPLE WITH PHYSICAL AND LEARNING DISABILITIES, MENTAL HEALTH PROBLEMS OR OTHER HIGH SUPPORT NEEDS TO ACCESS HIGH QUALITY THERAPEUTIC ACTIVITIES, AND TO PROVIDE WHOSE FACILITIES FOLLOWING CONTEMPORARY GOOD PRACTICE WITH REGARD TO THE NEEDS OF SAID PEOPLE
Maes buddion
NOTTINGHAM, GREATER NOTTINGHAM, AND SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STONEBRIDGE CITY FARM
STONEBRIDGE ROAD
NOTTINGHAM
NG3 2FR
- Ffôn:
- 01159505113
- E-bost:
- info@stonebridgecityfarm.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window