Hanes ariannol INTERCESSORS MINISTRIES OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 1124574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/05/2020 08/05/2021 08/05/2022 08/05/2023 08/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.43k £23.58k £31.86k £29.67k £22.58k
Cyfanswm gwariant £25.91k £16.04k £21.77k £47.40k £33.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A