Hanes ariannol SAPPHIRE SCHOOL OF GYMNASTICS LTD

Rhif yr elusen: 1124906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £598.34k £592.67k £667.18k £724.74k £662.31k
Cyfanswm gwariant £629.19k £595.51k £557.82k £610.39k £729.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.20k £207.28k £10.92k £10.92k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.20k £190.50k £207.28k £10.92k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £243 £55 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £595.91k £401.13k £459.47k £712.63k £659.07k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £987 £988 £440 £799 £3.24k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £389 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £629.19k £595.51k £557.82k £610.39k £729.22k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0