GOSPEL BROADCASTING IN PORTUGUESE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MAIN OBJECT IS THE ADVANCEMENT OF RELIGION THROUGH BROADCASTING THE CHRISTIAN GOSPEL IN PORTUGUESE. THIS IS TO BE BY MEANS OF THE DISSEMINATION OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST THROUGH THE MEDIA OF RADIO, INTERNET, TAPE, COMPACT DISC, LITERATURE, MISSIONARIES AND MISSIONARY WORK IN THE PORTUGUESE LANGUAGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Angola
- Brasil
- Mosambic
- Portiwgal
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL JOHN FOUNDLING | Cadeirydd | 13 September 2012 |
|
|
||||||||||
DENNIS CHARLES BUTLER | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||||||||
EUNICE FOUNDLING | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||||||||
PHILIP NORMAN KIMBER | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|||||||||||
HAROLD JOHN LEE BSC | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41k | £850 | £725 | £600 | £275 | |
|
Cyfanswm gwariant | £918 | £4.21k | £40 | £2.24k | £262 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN OBJECT IS THE ADVANCEMENT OF RELIGION THROUGH BROADCASTING THE CHRISTIAN GOSPEL IN PORTUGUESE. THIS IS TO BE BY MEANS OF THE DISSEMINATION OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST THROUGH THE MEDIA OF RADIO, INTERNET, TAPE, COMPACT DISC, LITERATURE, MISSIONARIES AND MISSIONARY WORK IN THE PORTUGUESE LANGUAGE. THE SUBSIDIARY OBJECTS IN FURTHERANCE OF THE MAIN OBJECT ARE TO FINANCIALLY SUPPORT MISSIONARIES AND MISSIONARY WORK TO THE PORTUGUESE SPEAKING PEOPLE OF THE WORLD AND TO PAY FOR THE TRANSLATION OF GOSPEL MESSAGES INTO THE PORTUGUESE LANGUAGE AND THE COST OF PURCHASE, COMPILATION AND DISTRIBUTION OF THE SAME AND ANY EQUIPMENT AND SERVICES WHICH ARE REASONABLY NECESSARY TO MEET THESE OBJECTIVES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Inglewood Drive
Bognor Regis
PO21 4JX
- Ffôn:
- 01243263966
- E-bost:
- nigel_foundling@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window