ymddiriedolwyr RWANDA ACTION
Rhif yr elusen: 1124634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Alan Giles | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Patrick Henchoz | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Jane O'Brien | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Remy Twiringiyimana | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Deanne Thomas | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
William Gelling OBE | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Emma Ogilvie | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
Alison Wright | Ymddiriedolwr | 12 September 2014 |
|
|
||||
EMMA ELIZABETH MESSIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.