BAITHUL MAMUR JAM E MASJID MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/Training Religious activities Conducting regular prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- 07 Mawrth 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.34k | £9.93k | £7.48k | £5.18k | £680 | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.57k | £11.74k | £7.71k | £5.33k | £706 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SOUTH TYNESIDE AND ITS SURROUNDING AREA. THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS.
Maes buddion
TYNESIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window