Hanes ariannol TENDRING EDUCATION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1125271
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £387.68k £82.36k £44.28k £35.05k £54
Cyfanswm gwariant £296.29k £200.40k £113.18k £104.59k £120.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A