Hanes ariannol GO HELP ASIA TRUST

Rhif yr elusen: 1124577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £405.89k £41.61k £278.12k £363.49k £377.63k
Cyfanswm gwariant £101.67k £56.13k £95.88k £115.43k £148.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.35k £18.00k N/A N/A