DORIS BROWN FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide funding orphans in Malawi, Bejing (China) Missionary Aviation Fellowship, Christian Blind Mission, Christian Institute, Revival, Crusade for World Revival,and orphans in Romania
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 May 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cenia
- Gaiana
- India
- Malawi
- Rwmania
- Tsieina
Llywodraethu
- 14 Awst 2008: Cofrestrwyd
- 21 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/05/2010 | 09/05/2011 | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 09/05/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.47k | £6.97k | £2.40k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00k | £4.00k | £1.54k | £1.64k | £1.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2014 | 18 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2013 | 23 Mawrth 2014 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2012 | 21 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2011 | 10 Mawrth 2012 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SUPPORTING THE TRAINING OF PASTORS. TO RELIEVE THE NEED OF ORPHANS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN MALAWI AND CHINA TO FURTHER ANY CHARITABLE PURPOSE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
MALAWI AND CHINA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window