Hanes ariannol HOPE CHURCH GREATHAM
Rhif yr elusen: 1125198
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.06k | £123.33k | £127.65k | £155.88k | £203.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.35k | £105.00k | £144.04k | £157.34k | £184.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.