Hanes ariannol HEIGHINGTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1124681
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.71k | £72.13k | £46.65k | £55.37k | £57.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.13k | £49.45k | £58.21k | £58.26k | £59.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.54k | £50.03k | £52.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.