Hanes ariannol PHOTODERMATOLOGY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1125619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/08/2019 | 26/08/2020 | 26/08/2021 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.18k | £55.06k | £2.00k | £45.27k | £2.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.22k | £70.37k | £15.66k | £23.97k | £32.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.