LEICESTERSHIRE EMPOWERMENT FOR AUTISM TODAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assist clients with Autistic Spectrum Disorders and/or Learning Disabilities acquire life skills that will help them progress to Employment or Further Education and to provide support in the workplace for those clients in employment who require such support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- LEICESTERSHIRE EMPLOYMENT FOR AUTISM TODAY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Hunt | Cadeirydd | 30 March 2023 |
|
|
||||
Denise Ann Rogers | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Caroline Anne Ross | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Sasha Macaffer | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.77k | £86.38k | £86.78k | £78.61k | £63.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.06k | £94.58k | £93.30k | £97.94k | £70.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 01 Medi 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 01 Medi 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 25 Medi 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 25 Medi 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JANUARY 2008 as amended on 29 Jul 2020 as amended on 12 Aug 2020 as amended on 10 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
The Objects are to deliver support and training to young people and adults with Autism Spectrum Conditions and/or Learning Difficulties and to provide advice, guidance and support to their parents and carers.
Maes buddion
LEICESTER CITY AND LEICESTERSHIRE COUNTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit F
Whiteacres
Cambridge Road
Leicester
LE8 6ZG
- Ffôn:
- 07730057401
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window