Hanes ariannol THE WEDNESDAY WORD LIMITED

Rhif yr elusen: 1125628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £279.08k £191.39k £26.05k £94.75k £92.71k
Cyfanswm gwariant £282.40k £90.00k £81.91k £97.03k £150.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £4.30k N/A N/A N/A